भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश, राज्यपालों द्वारा निर्देशित रहा है जिन्होंने इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के शुरुआती वर्षों से लेकर आज तक, इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने राज्य के शासन और विकास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए उत्तर प्रदेश के इतिहास का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकलें इसके पूर्व राज्यपालों की सूची और उनका योगदान.
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
Uttar Pradeshजिसे पहले के नाम से जाना जाता था संयुक्त प्रांतआधिकारिक तौर पर था 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदला गया. वर्तमान में राज्य का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया जाता है श्रीमती आनंदीबेन पटेलजिन्होंने 2019 में पदभार ग्रहण किया। यहां उन राज्यपालों का संकलन है जिन्होंने भारत की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की सेवा की है।
उत्तर प्रदेश के उद्घाटनकर्ता राज्यपाल
होर्मासजी फ़िरोज़शाह मोदीके रूप में उद्घाटन किया गया 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। सेवित 1 जून 1952 तक. संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश में संक्रमण के दौरान राज्य का नेतृत्व करते हुए, मोदी ने लोकतांत्रिक शासन की नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्यकाल एकता और प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयासों से चिह्नित था, जिसने राज्य में भविष्य के नेतृत्व के लिए एक मिसाल कायम की।
उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल
आनंदीबेन मफतभाई पटेल वर्तमान में धारण करता है उत्तर प्रदेश के 20वें राज्यपाल का पद. एक अनुभवी भारतीय राजनीतिज्ञ, उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए अपने अनुभव का खजाना लेकर राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। पटेल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में नेतृत्व की विरासत को जारी रखते हुए शासन, विकास और राज्य के निवासियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से चिह्नित है।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल
सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रचा 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल. उनकी नियुक्ति ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया, जिससे शासन में महिलाओं की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। नायडू के कार्यकाल की विशेषता सार्वजनिक सेवा और सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की वकालत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपालों की सूची (1950-2024)
Uttar Pradeshजिसे पहले के नाम से जाना जाता था संयुक्त प्रांतका आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया 24 जनवरी 1950. यहां 1950 से 2024 तक उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपालों की पूरी सूची है:
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल | |||
क्र.सं. | नाम | से | को |
1. | Sir Hormasji Pherozeshah Modi | 26 जनवरी 1950 | 01 जून 1952 |
2. | Kanhaiyalal Maneklal Munshi | 02 जून 1952 | 09 जून 1957 |
3. | Varahgiri Venkat Giri | 10 जून 1957 | 30 जून 1960 |
4. | बरगुला रामकृष्ण राव | 01 जुलाई 1960 | 15 अप्रैल 1962 |
5. | बिश्वनाथ दास | 16 अप्रैल 1962 | 30 अप्रैल 1967 |
6. | डॉ. बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी | 01 मई 1967 | 30 जून 1972 |
7. | जस्टिस शशिकांत वर्मा | 01 जुलाई 1972 | 13 नवंबर 1972 |
8. | अकबर अली खान | 14 नवंबर 1972 | 24 अक्टूबर 1974 |
9. | डॉ. मैरी चेन्ना रेड्डी | 25 अक्टूबर 1974 | 01 अक्टूबर 1977 |
10. | गणपतराव देवजी तपसे | 02 अक्टूबर 1977 | 27 फरवरी 1980 |
11। | Chandeshwar Prasad Narayan | 28 फरवरी 1980 | 31 मार्च 1985 |
12. | मुहम्मद उस्मान आरिफ | 31 मार्च 1985 | 11 फरवरी 1990 |
13. | बी सत्य नारायण रेड्डी | 12 फरवरी 1990 | 25 मई 1993 |
14. | Motilal Vora | 26 मई 1993 | 03 मई 1996 |
15. | मोहम्मद शफ़ी क़ुरैशी | 03 मई 1996 | 19 जुलाई 1996 |
16. | Romesh Bhandari | 19 जुलाई 1996 | 17 मार्च 1998 |
17. | मोहम्मद शफ़ी क़ुरैशी | 17 मार्च 1998 | 19 अप्रैल 1998 |
18. | Suraj Bhan | 20 अप्रैल 1998 | 23 नवंबर 2000 |
19. | Vishnu Kant Shastri | 24 नवंबर 2000 | 02 जुलाई 2004 |
20. | सुदर्शन अग्रवाल | 03 जुलाई 2004 | 07 जुलाई 2004 |
21. | T. V. Rajeswar | 08 जुलाई 2004 | 27 जुलाई 2009 |
22. | Banwari Lal Joshi | 28 जुलाई 2009 | 17 जुलाई 2014 |
23. | डॉ अजीज कुरेशी | 17 जुलाई 2014 | 21 जुलाई 2014 |
24. | राम उगता है | 22 जुलाई 2014 | 28 जुलाई 2019 |
25. | आनंदीबेन पटेल | 29 जुलाई 2019 | पदधारी |